Hanes ariannol THE WHITLEY FUND FOR NATURE
Rhif yr elusen: 1081455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £1.74m | £1.70m | £1.89m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £1.40m | £1.68m | £1.89m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.71m | £1.70m | £1.83m | £2.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £676.25k | £24.15k | £3.81k | £60.63k | £150 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.34k | £8.12k | £2.30k | £2.15k | £41.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.27m | £1.56m | £1.75m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £389.11k | £133.34k | £123.82k | £144.39k | £164.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.85k | £7.38k | £5.64k | £4.91k | £3.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.33m | £0 | £1.28m | £1.40m | £1.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.