Hanes ariannol WILLENHALL COMMUNITY HEALTH AND RESOURCE TRAINING CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1086623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.39k | £109.05k | £201.87k | £216.25k | £206.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.57k | £100.65k | £111.12k | £156.62k | £167.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.00k | £21.00k | £81.48k | N/A | £77.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.