MANCHESTER HISTORIC BUILDINGS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The current activity is the maintenance and operation as a heritage attraction of 84 Plymouth Grove, Manchester, the home of Mrs Elizabeth Gaskell. The house is open to the public and runs a programme of activities and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 08 Mai 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Walker | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|
||||
Rana Wulan Rofifah | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Rose Palmer | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Hannah Jane Riches | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Shanna Liane McGoldrick | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Madeleine Carnwath | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Liza Jane Leonard | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Katharine Rodwell | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Dr Diane Duffy | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Jane Baxter | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.24k | £191.59k | £239.22k | £189.34k | £145.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.39k | £161.85k | £188.44k | £188.41k | £204.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.88k | £58.29k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 JUNE 1998 as amended on 19 Sep 2020 as amended on 12 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
3.a The objects of the Charity are to preserve for the benefit of the people Manchester and of the Nation, the historical, architectural and constructional heritage associated with 84 Plymouth Grove ,Manchester ( ‘The House’) the former home of William and Elizabeth Gaskell (including any structure or erection, and any part of the building as so defined ) and to advance the education of the public in the said heritage and to undertake such other charitable activities as may benefit the people of or visitors to the said County of Greater Manchester. 3.b To acquire, preserve, document, interpret and make accessible exhibits, objects and collections relating to the literary, social and historical impact and influence of Elizabeth Gaskell and her family through provision of a museum service for the purpose of educating and informing the public. (“The Objects”)
Maes buddion
GREATER MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Elizabeth Gaskell's House
84
Plymouth Grove
Manchester
- Ffôn:
- 01619273123
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window