ymddiriedolwyr MANCHESTER HISTORIC BUILDINGS TRUST
Rhif yr elusen: 1080606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Walker | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Diane Duffy | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Lesley Burn | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Daniel Jarvis | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Jane Baxter | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Higgins | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
Nick Eyre | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
LOUANNE MARY COLLINS | Ymddiriedolwr | 10 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.