Hanes ariannol LANCASHIRE MIND LIMITED

Rhif yr elusen: 1081427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.79m £1.59m £1.54m £1.93m £1.98m
Cyfanswm gwariant £1.57m £1.36m £1.50m £1.83m £2.17m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £397.45k £365.45k £355.45k £319.34k £296.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £74.00k £348.72k
Incwm o roddion a chymynroddion £130.46k £197.27k £118.44k £384.78k £80.64k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £26.15k £61.63k £131.50k £160.03k £163.39k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.49m £1.26m £1.27m £1.38m £1.68m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.61k £1.15k £96 £3.39k £13.65k
Incwm - Arall £145.00k £65.99k £14.99k £5.70k £36.79k
Incwm - Cymynroddion £5.00k £110.00k £0 £300.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.53m £1.31m £1.40m £1.73m £2.02m
Gwariant - Ar godi arian £33.99k £38.50k £67.42k £72.60k £68.84k
Gwariant - Llywodraethu £6.89k £7.23k £15.35k £10.78k £11.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £7.58k £10.94k £32.70k £32.54k £81.66k