Hanes ariannol LONG SUTTON MARKET HOUSE TRUST LTD

Rhif yr elusen: 1094155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.51k £62.60k £33.49k £24.78k £21.03k
Cyfanswm gwariant £15.97k £8.93k £17.11k £22.28k £27.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £15.14k £550 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £15.14k £550 £750