Hanes ariannol The Advocacy People
Rhif yr elusen: 1080679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.27m | £4.77m | £4.70m | £5.04m | £5.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.22m | £4.98m | £4.51m | £4.78m | £5.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.35m | £4.30m | £4.45m | £4.98m | £5.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199.31k | £192.88k | £97.60k | £16.64k | £32.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £90.63k | £2.33k | £448 | £907 | £2.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.18m | £4.76m | £4.70m | £5.04m | £5.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £4.82k | £1.35k | £1.47k | £9.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.22m | £4.98m | £4.51m | £4.78m | £5.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.47k | £24.22k | £23.71k | £26.14k | £29.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.