Dogfen lywodraethu The Advocacy People
Rhif yr elusen: 1080679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 APRIL 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 11 JULY 2000, 27 JANUARY 2006, 5 OCTOBER 2007 AND 30 DECEMBER 2008. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 SEPTEMBER 2010. as amended on 05 Dec 2019 as amended on 23 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, YOUTH, DISABILITY, ILL-HEALTH OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES PRIMARILY THROUGH THE PROVISION OF EFFECTIVE ADVOCACY SERVICES IN ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.