GOLDEN MOSQUE ISLAMIC CULTURAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Islamic and education in accordance with the Quran, Sunnah and teachings of the Sunni sect. The promotion of the benefits of the inhabitants, and primarily the Muslim inhabitant, social welfare and their condition of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£514,369
Roddion a chymynroddion | £277.21k | |
Weithgareddau elusennol | £237.16k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£351,889
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £351.89k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £351.89k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £162.48k |
Pobl

34 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Rochdale
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
- GOLDEN MOSQUE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razwan Razaq | Cadeirydd | 17 December 2023 |
|
|||||||
Muhammed Asam | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Ahmid Karamat | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Mohammad Ashfaq | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Rana Saif Ur Rahman | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Umar Khan | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Aamer Ashraf | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Azar Hussain | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
Asif Mahmood | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
ATHAR MAHMOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
TAHIR MAHMOOD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £376.11k | £266.46k | £306.94k | £374.09k | £514.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.57k | £233.95k | £196.78k | £304.26k | £351.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £277.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £237.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £351.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.23k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.70m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £425.57k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 18 AUGUST 1991 AS AMENDED ON THE 24 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION AND EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE QUR'AN SUNNA AND TEACHINGS OF SUNNI (BRAILVI) SECT B) THE PROMOTION OF THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND PRIMARILY THE MUSLIM INHABITANTS OF ROCHDALE AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE MAP HELD BY THE ASSOCIATION BEING THE IMMEDIATE SURROUNDING AREA OF THE GOLDEN MOSQUE BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Golden Mosque
Lower Sherriff Street
Rochdale
OL12 6TG
- Ffôn:
- 01706649786
- E-bost:
- info@goldenmosque.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window