BOLTON CARERS SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bolton Carers Support provides support for local carers over the age of 18 who look after a family member who is elderly, ill or disabled. Support is provided through the following: a carers helpline; information and advice appointments; short breaks; training; benefits advice; newsletter and factsheets. Hidden carers are identified through outreach work and work with GP practices.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £124,428 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
Llywodraethu
- 25 Awst 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ruane | Cadeirydd | 26 May 2021 |
|
|
||||
Ian Bury | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Yvonne Seal | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Melanie Bainbridge | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Tracy Lee | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Frances Ayleen Benischke | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Simon Thompson | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
Caroline Hilton | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Susan Foster | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Harry Mistry | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.23k | £285.09k | £280.31k | £352.62k | £380.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.35k | £274.94k | £277.63k | £352.37k | £393.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.27k | £68.27k | £69.63k | £71.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.60k | £31.21k | £124.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 APRIL 2000 as amended on 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PURSUE ANY CHARITABLE PURPOSE TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY CARERS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES FACING CARERS AND THE STRESSES EXPERIENCED BY THEM, TO PROVIDE INFORMATION, SUPPORT AND SERVICES TO CARERS AND FORMER CARERS LIVING OR CARING FOR SOMEONE IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF BOLTON AND SURROUNDING AREAS
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF BOLTON AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bolton Carers Support
The Thicketford Centre
Thicketford Road
Bolton
BL2 2LW
- Ffôn:
- 01204363056
- E-bost:
- info@boltoncarers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window