WELLSPRING COMMUNITY CHURCH BRISTOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Wellspring Community Church. We help run activities for our local community such as a community cafe and open the book in three schools. We give to charities in the UK and abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE CLOTHIER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Bond | Ymddiriedolwr | 25 September 2016 |
|
|
||||
Sheren Wyatt | Ymddiriedolwr | 26 October 2014 |
|
|
||||
RUTH GRAY | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
Angeline Hawkins | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
BERYL BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD VENN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.24k | £5.06k | £1.18k | £225 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.47k | £5.95k | £3.22k | £11.02k | £1.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 306 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 306 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 10 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Chwefror 2022 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 APRIL 2000.
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE WORLD BY ANY CHARITABLE MEANS WHATSOEVER INCLUDING BUT WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING 2. BY PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL 3. BY THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINES AND PRINCIPLES 4. BY ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF CHRISTIAN PEOPLE 5. BY THE FINANCIAL, SPIRITUAL AND PRACTICAL SUPPORT OF PASTORS, EVANGELISTS, APOSTLES, MISSIONARIES, OTHER CHRISTIAN WORKERS AND ORGANISATIONS 6. THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF RELIGIOUS OR OTHER EDUCATION 7. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP, DISTRESS OR SICKNESS 8. TO ADMINISTER ANY PROPERTY OR ESTATE INTENDED FOR ANY RELIGIOUS OR OTHER CHARITABLE INSTITUTION OR WORK 9. TO SUPPORT BY CONTRIBUTION LOAN GIFT SUBSCRIPTION OR OTHERWISE ANY RELIGIOUS OR OTHER CHARITABLE INSTITUTION OR WORK WHICH SHALL BE ESTABLISHED OR MAINTAINED FOR ANY OF THE PRECEDING PURPOSES 10. TO DO ALL OTHER LAWFUL THINGS AS SHALL FURTHER THE CHARITABLE OBJECTS OF THE TRUST.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 West Town Grove
BRISTOL
BS4 5EQ
- Ffôn:
- 07912684547
- E-bost:
- NICKANG1@LIVE.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window