Ymddiriedolwyr CHESTER MOOR VILLAGE SCHEME

Rhif yr elusen: 1082302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen O'Shaughnessy Ymddiriedolwr 09 January 2025
CHESTER-LE-STREET TOWN FOOTBALL CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Bryden Ymddiriedolwr 09 January 2025
Dim ar gofnod
Joseph Donald Burlison Ymddiriedolwr 30 June 2024
CHESTER-LE-STREET TOWN FOOTBALL CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Nathan Graham Ymddiriedolwr 07 May 2018
Dim ar gofnod
Cllr Paul Sexton Ymddiriedolwr 04 December 2017
Dim ar gofnod
Tony Curry Ymddiriedolwr 23 January 2017
Dim ar gofnod
Bill Frostwick Ymddiriedolwr 23 January 2017
Dim ar gofnod
Andrew Dawson Ymddiriedolwr 12 June 2016
Dim ar gofnod
MR Keith Davidson Ymddiriedolwr 01 June 2009
Dim ar gofnod
Kevin Kirkup Ymddiriedolwr 01 April 2006
Dim ar gofnod
Peter Allan Lawson Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod