HEYDOUR PARISH MILLENNIUM GREEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Millennium village green is an environmental asset for the village
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Evans | Cadeirydd | 15 January 2015 |
|
|
||||
Simon Jones | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Lavinia Evans | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN HILL OBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2000 |
|
|||||
NIGEL RICHARD WILD | Ymddiriedolwr | 12 March 2000 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT BROMIGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS CATHY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £512 | £3.24k | £1.54k | £1.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22k | £2.39k | £1.38k | £1.76k | £1.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM TO THE PROVISION OF THE PROPERTY AND SHALL ACCORDINGLY HOLD ANY PROPERTY TO PROVIDE AND MAINTAIN AN OPEN SPACE TO BE KNOWN AS 'HEYDOUR PARISH MILLENNIUM GREEN' FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND TO BE USED FOREVER AS AN AREA FOR INFORMAL RECREATION PLAY OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS; A MEETING AREA OR PLACE FOR COMMUNITY EVENTS AND FOR ANY OTHER LAWFUL PURPOSE CONSISTENT WITH THESE TRUSTS AND FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE COMMUNITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 VILLAGE STREET
OASBY
GRANTHAM
LINCOLNSHIRE
NG32 3NB
- Ffôn:
- 07845856857
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window