Hanes ariannol WATFORD NEW HOPE TRUST
Rhif yr elusen: 1080784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.38m | £2.44m | £1.98m | £2.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.33m | £2.38m | £2.16m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £187.94k | £438.66k | £441.24k | £570.10k | £619.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.00k | £316.65k | £493.91k | £49.42k | £121.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £646.81k | £778.10k | £812.27k | £628.82k | £842.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £206.66k | £244.91k | £75.32k | £243.14k | £256.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £1.35m | £1.55m | £1.10m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.90k | £4.38k | £1.65k | £927 | £10.33k | |
|
Incwm - Arall | £3.80k | £4.20k | £0 | £0 | £350 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £145.28k | £114.00k | £5.58k | £42.97k | £38.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.05m | £2.11m | £1.90m | £2.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £271.32k | £282.64k | £265.02k | £260.98k | £276.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.26k | £14.86k | £15.22k | £15.63k | £12.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.