Hanes ariannol ALCOHOL SERVICES FOR THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1080715
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999.12k | £988.98k | £1.01m | £966.94k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £947.22k | £896.33k | £848.99k | £949.21k | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £774.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £295.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.17k | £128.25k | £98.49k | £91.06k | £26.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.99k | £21.57k | £10.52k | £9.20k | £19.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £868.89k | £838.33k | £893.18k | £859.70k | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.07k | £826 | £7.68k | £6.98k | £2.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £932.13k | £879.66k | £841.33k | £923.56k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.36k | £15.97k | £6.99k | £11.20k | £10.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £9.85k | £36.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.