Hanes ariannol MERRIMAN CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1080946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.20k £116.33k £127.87k £174.70k £210.90k
Cyfanswm gwariant £105.25k £115.52k £124.01k £177.70k £221.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A