Hanes ariannol ENFIELD DISABILITY ACTION
Rhif yr elusen: 1082063
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £436.61k | £430.65k | £355.32k | £564.79k | £383.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £714.70k | £652.59k | £553.26k | £581.54k | £404.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £195.33k | £259.43k | £175.00k | £166.75k | £99.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £238.44k | £169.16k | £45.33k | £185.14k | £209.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £445 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £563.74k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £58 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £552 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £576.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.50k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.50k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.70k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.