Hanes ariannol ADVENTURE PLUS
Rhif yr elusen: 1081059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £817.85k | £459.38k | £818.07k | £822.01k | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £741.69k | £533.39k | £503.98k | £596.13k | £795.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.03k | £234 | N/A | £1.53k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180 | N/A | £103.07k | £50.59k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £313.06k | N/A | £672.30k | £636.51k | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £268.55k | N/A | £0 | £0 | £211.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £234.72k | N/A | £138.49k | £152.27k | £207.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.53k | N/A | £715 | £23 | £15.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £6.55k | £33.21k | £15.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.94k | N/A | £503.98k | £593.65k | £607.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £2.48k | £7.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.73k | N/A | £4.32k | £3.60k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £252.75k | N/A | £0 | £0 | £181.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.