Hanes ariannol RELATE YORK AND HARROGATE

Rhif yr elusen: 1081251
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £320.33k £327.71k £314.73k £352.45k £378.28k
Cyfanswm gwariant £333.14k £311.40k £305.65k £328.47k £361.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A