THE MATRIX TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Matrix exists to catalyse change for vulnerable young people by connecting them to their community so they are nurtured, inspired, celebrated and empowered. Following the Christian ethos we work in partnership with young people, schools, churches, organisations and the community to help all young people make the most of their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,576 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 04 Awst 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon David Slater | Cadeirydd | 04 December 2014 |
|
|
||||
Victoria Jennifer Gomes | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Hall | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Lindsay Sarah Jespersen | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Kenneth Mead | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Neil Robert Fenton | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|||||
Matt Davis | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.46k | £242.43k | £334.18k | £429.82k | £499.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.65k | £151.86k | £252.13k | £398.72k | £522.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £8.24k | £1.43k | £576 | £15.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEM & ARTS 6.4.00 as amended on 25 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE, UP TO THE AGE OF 25, LIVING IN SURREY AND SURROUNDING AREAS, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE, AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (I) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (II) ADVANCING EDUCATION; (III) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (IV) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY C) TO ADVANCE EDUCATION BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR ESTABLISHMENTS D) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR YOUNG PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS E) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO ATTACHED F) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Allen House Pavilion
Eastgate Gardens
GUILDFORD
GU1 4AZ
- Ffôn:
- 01483574900
- E-bost:
- info@matrixtrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window