VISION 21 (GLOUCESTERSHIRE) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to make Gloucestershire's communities sustainable and more resilient. We are as much a social organisation as we are an environmental one and by helping people, groups and organisations to enhance their environs and life opportunities, we help everyone to move towards a Net Zero Carbon position.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £79,878 o 2 gontract(au) llywodraeth a £19,800 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- CHELTENHAM CCC (Enw gwaith)
- CHELTENHAM CENTRE FOR CHANGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowena Louise Kay | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||
Brian Sloan | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Peter Brian Clegg | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
MARTIN ROY HEWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GIDEON CAPIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.43k | £177.96k | £238.48k | £220.02k | £288.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.40k | £133.41k | £204.38k | £298.23k | £290.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.10k | £52.84k | £70.68k | £90.13k | £79.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £69.43k | £21.33k | £8.00k | £19.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 FEBRUARY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 OCTOBER 2000 AND 30 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE LOCAL COMMUNITY IN THOSE ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WHICH CAN IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE AND LOCAL ENVIRONMENT, AND TO PROMOTE RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF INFORMATION, FOR THE PUBLIC BENEFIT, ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" MEANS DEVELOPMENT CARRIED OUT WITH AWARENESS OF THE ECOLOGICAL AND/OR SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF BUILDING MATERIALS, ENERGY SYSTEMS, WASTE SYSTEMS, FOOD, TRANSPORT, WASTE, BIODIVERSITY AND LIFESTYLES, AND WITH A VIEW TO CONSERVING THE EARTH'S NATURAL RESOURCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Workshop
Malthouse Lane
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL50 4EY
- Ffôn:
- 01242224321
- E-bost:
- office@vision21.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window