AGE UK CROYDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assisting older people to maintain their independence and live full and active lives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,311,621
Roddion a chymynroddion | £161.81k | |
Weithgareddau elusennol | £2.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.74k | |
Buddsoddiadau | £39.10k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,305,667
Codi arian | £34.07k | |
Weithgareddau elusennol | £2.27m | |
Arall | £0 |
£7,979 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,477,884 o 4 gontract(au) llywodraeth a £63,950 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £34.07k | |
Gwariant elusennol | £2.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.95k |
Codi arian a Arall Gwariant | £34.07k | |
Gwariant elusennol | £2.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £13.93k |
Pobl

52 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
73 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 216590 THORNTON HEATH DARBY AND JOAN CLUB LIMITED
- 02 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- AGE CONCERN CROYDON (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Elgar | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||||
Michael Haahr | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||||
Kofi Kyei | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||
Christopher John Briggs | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Imran Mannan | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Dee Davison | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||||
Opama Khan | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
Oumaduth Sauba | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.75m | £1.93m | £2.03m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83m | £1.74m | £1.74m | £2.06m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £533.01k | £523.41k | £1.46m | £1.72m | £1.48m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.00k | £52.04k | £63.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £149.70k | £21.61k | £113.54k | £110.27k | £161.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £163.81k | £44.51k | £5.43k | £6.93k | £4.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.51m | £1.68m | £1.81m | £1.92m | £2.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69 | £0 | £7 | £0 | £39.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £62.31k | £2.20k | £13.00k | £17.52k | £2.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.73m | £1.74m | £2.03m | £2.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | £7.42k | £0 | £32.76k | £34.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.17k | £44.97k | £7.77k | £9.45k | £7.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £44.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £516.18k | £536.09k | £528.72k | £527.33k | £519.63k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100.16k | £112.11k | £116.82k | £113.38k | £120.01k | |
|
Cyfanswm asedau | £506.14k | £632.64k | £1.76m | £1.93m | £1.50m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £105.12k | £237.67k | £1.18m | £1.36m | £926.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/02/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/06/2014 AS AMENDED ON 21 OCT 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 MAR 2023 as amended on 04 May 2024
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED AND TO WHICH IT IS SPECIFICALLY RESTRICTED ARE: 3.1 TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE IN AND AROUND THE LONDON BOROUGH OF CROYDON: 3.1.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE. 3.1.2 ADVANCING EDUCATION. 3.1.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL). 3.1.4 PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY. 3.1.5 PROMOTING THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS. 3.1.6 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE. 3.1.7 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE. 3.2 AT THE DISCRETION OF THE CHARITY TRUSTEES, TO PROMOTE THE RELIEF OF ADULTS IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE WHERE ENGAGEMENT IN SUCH ACTIVITY IS CONSIDERED COMPLEMENTARY TO THE CHARITY’S PRIMARY PURPOSE.
Maes buddion
IN AND AROUND THE LONDON BOROUGH OF CROYDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 BRIGSTOCK ROAD
THORNTON HEATH
SURREY
CR7 7JH
- Ffôn:
- 02086837100
- E-bost:
- aukc@ageukcroydon.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window