EASTSIDE COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with residents and service providers to deliver neighbourhood management in Easton and Lawrence Hill in Bristol to improve the lives of local people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,019,964
Roddion a chymynroddion | £57.77k | |
Weithgareddau elusennol | £939.16k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.15k | |
Buddsoddiadau | £13.88k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£919,643
Codi arian | £34.49k | |
Weithgareddau elusennol | £885.15k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £491,864 o 11 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £34.49k | |
Gwariant elusennol | £885.15k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £100.32k |
Pobl

30 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- COMMUNITY AT HEART (Enw blaenorol)
- EASTON AND LAWRENCE HILL NEIGHBOURHOOD MANAGEMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Maunganidze | Cadeirydd | 03 September 2020 |
|
|||||
Adebimpe Janet Ayeni | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
Jon Edward Fox | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Muna Ali Mohamed Mohamed | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Edward Frank Fowler | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Azmina Mitha Faisal Ms | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Rosanna Clare Dearbergh Wakefield | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Zoe Sheriff | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|||||
NOELLE RUMBALL | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.53k | £1.12m | £751.01k | £964.72k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.70k | £625.72k | £699.83k | £822.95k | £919.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.62k | £239.82k | £213.74k | £168.91k | £491.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £372.51k | £96.43k | £72.83k | £57.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £8.83k | £10.18k | £13.43k | £9.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £729.96k | £643.37k | £876.07k | £939.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.81k | £1.04k | £2.38k | £13.88k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £493.27k | £554.83k | £680.02k | £885.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £132.46k | £145.00k | £142.93k | £34.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.95k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £589.37k | £588.38k | £585.49k | £589.58k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £537.35k | £541.18k | £668.96k | £714.69k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £171.82k | £123.46k | £106.59k | £56.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/06/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/09/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 JUL 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 JUL 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 NOV 2020 as amended on 15 Oct 2020 as amended on 15 Oct 2020 as amended on 04 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
Serving the wards of Easton and Lawrence Hill, particularly the neighbourhoods of Easton, Lawrence Hill, Old Market, St Judes, Newtown, Whitehall, Greenbank, Redfield, The Dings and Barton Hill, the Objects for which the charity is established are: 1) Advancement of citizenship and community development through the promotion of civic participation, volunteering, and community capacity building. 2) Provision of community services and facilities with the objective of inspiring agency, connecting people, creating opportunities and improving the condition of life for residents. 3) Specifically provide services and facilities, including an adventure playground, for children and young people: a) of which such children and young people have need by reason of their age or social and economic circumstances; and b) which will improve the conditions of childhood for such children and young people by promoting their health and well-being.
Maes buddion
BRISTOL , IN PARTICULAR IN EASTON, BARTON HILL, OLD MARKET, ST JUDES, NEWTOWN, WHITEHALL, GREENBANK, REDFIELD, LAWRENCE HILL AND THE DINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EASTON COMMUNITY CENTRE
KILBURN STREET
BRISTOL
BS5 6AW
- Ffôn:
- 01179541409
- E-bost:
- contact@upourstreet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window