Hanes ariannol BRIGHT HORIZONS

Rhif yr elusen: 1080949
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £21.92k £19.26k £24.31k £17.52k £20.37k
Cyfanswm gwariant £24.58k £19.96k £18.99k £20.12k £20.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 £14.03k £16.79k