Hanes ariannol TAUNTON SCHOOL EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1081420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.49m | £20.93m | £21.18m | £25.33m | £29.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.00m | £21.69m | £21.28m | £23.81m | £27.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £324.60k | £164.50k | £196.30k | £208.70k | £441.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £717.90k | £587.50k | £1.07m | £1.38m | £1.78m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.38m | £19.95m | £18.96m | £22.61m | £25.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69.00k | £231.50k | £198.20k | £63.60k | £105.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £753.80k | £1.06m | £1.16m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £196.30k | £208.70k | £441.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.64m | £21.34m | £20.78m | £23.26m | £26.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £359.30k | £349.00k | £496.30k | £553.10k | £731.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £184.90k | £184.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £278.90k | £105.90k | £90.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.