ymddiriedolwyr Community Action Network
Rhif yr elusen: 1081381
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZEL WALKER | Cadeirydd | 19 November 2012 |
|
|
||||
Linda Anne Marie O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Olivia Francesca Girling | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Shailesh Agarwal | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Dexter | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Jump | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Zoe Lorraine Bradley | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Pauline Dawn Sharp | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Philip Tarrant | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
DEBORAH JULIE CLIFTON | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
Rev PAUL MARTIN BROAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.