Hanes ariannol QUEST FOR LIFE

Rhif yr elusen: 1083156
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £20.75k £11.20k £6.54k £4.44k £2.00k
Cyfanswm gwariant £55.04k £42.04k £40.54k £30.04k £25.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A