Hanes ariannol SPIRE-PRESTON SUPPORTED HOUSING
Rhif yr elusen: 1082974
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £407.88k | £415.45k | £393.54k | £578.28k | £613.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.62k | £425.73k | £422.80k | £549.81k | £592.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £12.04k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £649 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £565.25k | £612.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £998 | £226 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £517.37k | £534.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.81k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £29.62k | £58.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.