Hanes ariannol SAWSTON CHILDCARE LIMITED

Rhif yr elusen: 1084213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £778.73k £806.12k £804.33k £885.36k £968.67k
Cyfanswm gwariant £776.27k £786.11k £805.18k £882.07k £964.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £96.78k £89.02k £83.24k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £767 £4.50k £1.80k £2.92k £3.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £616.16k £788.74k £801.39k £882.37k £964.98k
Incwm - Gwaddolion £0 £4.50k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £116 £2 £96 £72 £283
Incwm - Arall £161.69k £12.88k £1.04k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £776.27k £786.11k £805.18k £882.07k £964.58k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £786.11k £805.18k £74.05k £92.60k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0