SUNDERLAND SYMPHONY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur Symphony Orchestra. It aims to provide public concerts, charity music provision, and consultation to other music groups. (Minimum age 16).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Durham
- Sunderland
Llywodraethu
- 15 Medi 2000: Cofrestrwyd
- COSMOS (Enw gwaith)
- CITY OF SUNDERLAND MILLENNIUM ORCHESTRAL SOCIETY (COSMOS). (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard McCormack | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|||||
Helen Louise Baxter | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
JOHN A LENNOX | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
LYNNE DAKERS | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|
||||
MARY JOY LOWTHER | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
BRIAN NAISBY | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
MARK GREENFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WINIFRED ELLEN LUNDGREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.32k | £15.72k | £5.50k | £12.85k | £13.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.16k | £13.28k | £5.20k | £12.59k | £10.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.64k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MARCH 2000 AS AMENDED 17 JULY 2000, 21 MARCH 2001, 05 MARCH 2003 AND 09 MARCH 2005 AND 08 MARCH 2006 AND 26 MAY 2010. as amended on 28 Mar 2018 as amended on 27 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PRESENTATION OF CONCERTS, THE PROVISION OF TUITION, THE MAINTENANCE OF AN ORCHESTRA AND BY SUCH OTHER CHARITABLE WAYS AS THE SOCIETY, THROUGH IT'S TRUSTEES, SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 17 Nile Street
SUNDERLAND
SR1 1EY
- Ffôn:
- 07968964076
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window