ALLENDALE CHILDRENS THEATRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
May provide workshops and rehearsals for production later in the year
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Northumberland
Llywodraethu
- 06 Medi 2000: Cofrestrwyd
- 25 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/05/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.93k | £1.42k | £0 | £2.16k | £2.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.76k | £2.24k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 20 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 15 Chwefror 2010 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 14 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2007 | 17 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MARCH 1998 AS AMENDED 2 MARCH 2000 FURTHER AMENDED 29 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN ALLERDALE AND DISTRICT IN THE ART OF THEATRE AND PERFORMANCE IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF WORKSHOPS AND A CHILDREN'S THEATRE
Maes buddion
ALLENDALE AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window