Hanes ariannol THE HASTINGS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1081252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.52m | £1.04m | £1.13m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.09m | £1.06m | £1.26m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £707 | £65.74k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.00k | £135.47k | £139 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £548.47k | £1.22m | £720.63k | £683.30k | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £462.18k | £293.39k | £314.67k | £440.72k | £445.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.09k | £2.97k | £383 | £10.46k | £24.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £849 | £1.02k | £132 | £67 | £3.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £110.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £770.27k | £861.77k | £708.96k | £928.85k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £282.44k | £227.77k | £348.80k | £330.59k | £369.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £8.00k | £8.00k | £10.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.15k | £0 | £12.46k | £28.62k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.