Hanes ariannol CROSS CHEQUE TRAINING

Rhif yr elusen: 1081775
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/10/2007 30/10/2008 30/10/2009 30/10/2010 30/10/2011
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £500
Cyfanswm gwariant £30 £0 £0 £0 £642
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A