CROSS CHEQUE TRAINING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Objects are; For the relief of persons in need in Essex & elsewhere by providing in accordance with Christian principles, free advice, information and other assistance for those in debt or who have other financial problems.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
- 14 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CCT (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2007 | 30/10/2008 | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 30/10/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £30 | £0 | £0 | £0 | £642 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2011 | 10 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2010 | 01 Chwefror 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2009 | 05 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2008 | 02 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 23 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS IN NEED IN ESSEX AND ELSEWHERE BY PROVIDING, IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES, FREE ADVICE, INFORMATION, COUNSELLING AND OTHER ASSISTANCE FOR THOSE WHO ARE IN DEBT OR WHO HAVE OTHER FINANCIAL PROBLEMS.
Maes buddion
ESSEX AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window