THE NATIONAL ACADEMY OF WRITING

Rhif yr elusen: 1082609
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's purpose is to establish & support a new teaching institution, The National Academy of Writing ("NAW"), which gives students the skills, knowledge and confidence to develop their careers as professional writers

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2014

Cyfanswm incwm: £45,749
Cyfanswm gwariant: £44,167

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Medi 2000: Cofrestrwyd
  • 25 Awst 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014
Cyfanswm Incwm Gros £10.30k £55.02k £13.17k £30.95k £45.75k
Cyfanswm gwariant £22.11k £48.24k £43.16k £42.15k £44.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2014 24 Tachwedd 2015 117 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2014 23 Tachwedd 2015 116 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2013 31 Gorffennaf 2014 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2013 26 Mehefin 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2012 29 Gorffennaf 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2012 Not Required