Hanes ariannol SUNDERLAND NORTH FAMILY ZONE

Rhif yr elusen: 1082558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.02k £100.13k £171.65k £47.97k £107.94k
Cyfanswm gwariant £62.84k £73.48k £116.32k £94.43k £106.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.94k £10.74k N/A N/A