NORTHALLERTON AND DISTRICT CENTRE FOR THE DEAF

Rhif yr elusen: 1083529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SAME LAST TIME

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 March 2024

Cyfanswm incwm: £20
Cyfanswm gwariant: £89

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CATHY FARQUHAR Cadeirydd
Dim ar gofnod
Charles Clark Ymddiriedolwr 12 April 2019
Dim ar gofnod
DAWN CLARK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/03/2020 03/03/2021 03/03/2022 03/03/2023 03/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.71k £0 £0 £0 £20
Cyfanswm gwariant £2.00k £0 £0 £119 £89
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 03 Mawrth 2024 09 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Mawrth 2023 09 Awst 2024 219 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Mawrth 2022 11 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Mawrth 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Mawrth 2020 13 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
13 SOUTH CRESCENT
SOWERBY
THIRSK
YO7 1QZ
Ffôn:
01845523689
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael