ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF OPERATIONS ENGINEERS
Rhif yr elusen: 1081753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Paul Sweetmore | Cadeirydd | 23 October 2013 |
|
|
||||||
ALEXANDER IAN JACKSON | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||||
Satnam Cheema Mr | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Anthony Cockcroft | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Daniela Rathke | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Caroline Harries Mrs | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
David Young | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
Anthony Donald Jolliffe | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
Alistair Robert Reid | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|||||||
Adam Fraser-Hitchen | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||||
John Edward Eastman | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||||
Howard Seymour | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||||
SHAUN MICHAEL STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||||
GARRY MARTIN GILBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTOPHER GRIME | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.