Hanes ariannol FILEY MUSEUM

Rhif yr elusen: 1081130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.86k £19.00k £32.75k £6.88k £2.51k
Cyfanswm gwariant £4.40k £6.20k £5.73k £7.16k £14.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.57k N/A N/A N/A