SKIPTON AND CRAVEN ACTION FOR DISABILITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides for the welfare of people with disabilities living in and around Craven, North Yorkshire and assisting them to integrate into society. We operate 8 minibuses with full disability access including wheelchair lifts. We collect them from their homes and take them to Doctors & Hospital appointments, Dentists, Shopping etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Calderdale
- Cumbria
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Kirklees
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 702241 AGE CONCERN HELLIFIELD CLUB
- 19 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- SCAD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD PETER CLARKE | Cadeirydd | 18 September 2018 |
|
|||||
Ken Creek | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Morley | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
BARBARA ELIZABETH MAY WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £381.86k | £373.13k | £368.72k | £251.91k | £253.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £336.11k | £443.04k | £416.90k | £253.39k | £254.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £16.00k | £15.24k | £20.17k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £10.50k | £3.31k | £118.44k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 MAY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 MARCH 2002 AND 30 APRIL 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE AND RELIEVE THE SUFFERING OF DISABLED PERSONS RESIDENT IN AND ADJACENT TO THE DISTRICT OF CRAVEN AND TO ASSIST THEIR INTEGRATION INTO SOCIETY
Maes buddion
DISTRICT OF CRAVEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ms Stephanie Wheelhouse
46-48 NEWMARKET STREET
SKIPTON
NORTH YORKSHIRE
BD23 2JB
- Ffôn:
- 01756701005
- E-bost:
- info@scad.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window