THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDATION PRIZE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides annual form and subject prizes for pupils of the Coopers' Coborn School. Total cost of prizes exceeds the income of this small charity, the balance being found from the general funds of the educational foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Havering
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 310935 THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDA...
- 16 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2009: Tynnwyd (CYFARWYDDYD UNO (S96))
- COOPERS' COBORN PRIZE FUND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £824 | £1.08k | £1.76k | £1.17k | £1.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £824 | £1.08k | £1.76k | £1.17k | £1.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 08 Ebrill 2009 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 08 Ebrill 2009 | 433 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 02 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 11 Awst 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 APRIL 2000.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF BURSARIES AND PRIZES FOR PUPILS OF THE COOPERS' COMPANY AND COBORN SCHOOL.
Maes buddion
COOPERS' COMPANY AND COBORN SCHOOL, UPMINSTER.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window