Hanes ariannol THE FOYLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1081766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £2.17m | £1.78m | £1.55m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.14m | £9.99m | £10.43m | £9.11m | £11.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £9 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64m | £2.17m | £1.78m | £1.55m | £1.34m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.45m | £9.60m | £10.06m | £8.65m | £11.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £692.17k | £387.18k | £373.37k | £465.69k | £495.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.69k | £27.51k | £45.99k | £53.69k | £40.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.97m | £9.10m | £9.52m | £8.11m | £10.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £692.17k | £387.18k | £373.37k | £465.69k | £495.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.