Dogfen lywodraethu ST GEORGE'S THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1081752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/04/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/01/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/02/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/02/2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE ARTS AND TO IMPROVE AND DEVELOP PUBLIC TASTE, APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE ARTS IN GREAT YARMOUTH AND SURROUNDING DISTRICT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT YARMOUTH AND SURROUNDING DISTRICT.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.