ymddiriedolwyr BUDE CANAL AND HARBOUR SOCIETY
Rhif yr elusen: 1086646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS JEWELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adrian Paul Gannon | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Sandy Faulkner | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Stuart Spooner | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|||||
Viki Herbert-Coulson | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Michael Coulson | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Martin Shannon | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|
||||
Lesley Moores | Ymddiriedolwr | 21 February 2016 |
|
|
||||
PETER DANIEL | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.