DUKES BARN COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dukes Barn centre provides residential outdoor activities for people with disabilities in the High Peak.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY ROBERT ELEY | Cadeirydd |
|
||||||
Judith Ann Irons | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Caroline Marie Lindholm | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
George Dean | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Timothy John Fish | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £421.44k | £243.40k | £235.02k | £474.68k | £434.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £466.52k | £295.04k | £299.25k | £481.03k | £455.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £93.75k | £424 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JULY 2000 as amended on 30 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE AND IN PARTICULAR: 1. TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL AND SOCIAL TRAINING) SPECIFICALLY BUT NOT RESTRICTED TO CHILDREN AND MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE DEAF OR WHOSE HEARING IS IMPAIRED OR WHO ARE SUFFERING FROM ANY MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY, SICKNESS DISEASE OR INFIRMITY 2. TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL AND SOCIAL TRAINING) OF CHILDREN AND MEMBERS OF THE PUBLIC IN THE SKILLS AND METHODS OF COMMUNICATING WITH THE DEAF AND 3. RELIEVING THE HARDSHIP AND DISTRESS SUFFERED BY CHILDREN AND MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE DEAF OR WHOSE HEARING IS IMPAIRED OR WHO ARE SUFFERING FROM ANY MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY HANDICAP SICKNESS DISEASE OR INFIRMITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dukes Barn
School Lane
Beeley
Matlock
DE4 2NU
- Ffôn:
- 01629733039
- E-bost:
- info@dukesbarn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window