ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS-MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manchester Group of RoSPA Advanced Drivers and Riders run advanced driving and riding courses for any qualified driver 18 years or over seeking to improve their driving or riding skills by becoming safer, more skillful drivers and riders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- MANCHESTER GROUP ROADAR (Enw gwaith)
- MANCHESTER GROUP OF ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS (Enw blaenorol)
- MANCHESTER GROUP OF ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS (Enw blaenorol)
- ROSPA ADVANCED DRIVERS ASSOCIATION MANCHESTER GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Freeman | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
William Watson | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
Peter Roberts | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
Deborah Winnard | Ymddiriedolwr | 03 July 2016 |
|
|
||||
DAREN ALEXANDER COX | Ymddiriedolwr | 28 August 2011 |
|
|
||||
LEE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.80k | £964 | £1.38k | £2.91k | £2.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.23k | £1.45k | £1.07k | £2.27k | £3.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 14 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MAR 1984 AS AMENDED ON 14 MAR 1989 AS AMENDED ON 15 MAR 1994 AS AMENDED ON 11 MAR 1997 AS AMENDED ON 14 MAR 2000 AS AMENDED ON 31 OCT 2000 AS AMENDED ON 13 MAR 2001 AS AMENDED ON 12 MAR 2002 AS AMENDED ON 16 MAR 2006 AS AMENDED ON 09 MAR 2010 AS AMENDED ON 08 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE GROUP ARE FOR THE PUBLIC TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY IN THE MANCHESTER AREA.
Maes buddion
MANCHESTER AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 SYCAMORE PLACE
WHITEFIELD
MANCHESTER
M45 7FQ
- Ffôn:
- 0300 030 3001
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window