Dogfen lywodraethu ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS-MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1083564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 MAR 1984 AS AMENDED ON 14 MAR 1989 AS AMENDED ON 15 MAR 1994 AS AMENDED ON 11 MAR 1997 AS AMENDED ON 14 MAR 2000 AS AMENDED ON 31 OCT 2000 AS AMENDED ON 13 MAR 2001 AS AMENDED ON 12 MAR 2002 AS AMENDED ON 16 MAR 2006 AS AMENDED ON 09 MAR 2010 AS AMENDED ON 08 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE GROUP ARE FOR THE PUBLIC TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY IN THE MANCHESTER AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MANCHESTER AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.