ymddiriedolwyr CHILDREN'S BURNS TRUST
Rhif yr elusen: 1082084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCESS MARINA LOBANOV-ROSTOVSKY MA | Cadeirydd | 29 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Paul Bigland | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Alison Tweddle | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Neil O'Connor CBE | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
ROY WILSHER | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
KEN DUNN FRCS PLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.