AID FOR CHILDREN OF EL SALVADOR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary objective is the relief of need, hardship and distress among children in El Salvador.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- El Salvador
Llywodraethu
- 12 Medi 2000: Cofrestrwyd
- 14 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- ACES (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.24k | £46.31k | £36.72k | £28.58k | £26.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.13k | £40.34k | £31.92k | £32.24k | £61.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 14 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 14 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 10 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2017
(Mae'r cyfrifon |
10 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 26 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
26 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13 MAY 2000 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 29 JULY 2000.
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS AMONGST CHILDREN IN EL SALVADOR B) THROUGH SUPPORTING DAY CENTRES AND REFUGEES FOR DEPRIVED CHILDREN IN EL SALVADOR; ASSISTING THE ACCESS OF DEPRIVED CHILDREN TO EDUCATION AND HEALTH SERVICES AND THE BASIC NECESSITIES OF LIFE; COUNSELLING DYSFUNCTIONAL FAMILIES IN POOR COMMUNITIES; BUILDING NETWORKS OF SUPPORTING BETWEEN THE UK AND EL SALVADOR AND ELSEWHERE; RAISING AWARENESS OF THE NEEDS OF THESE CHILDREN; AND FURTHERING ANY OTHER MEASURES THAT THE TRUSTEES SHALL DEEM APPROPRIATE FOR THE RELIEF OF SUFFERING, DEPRIVATION AND UNDER-PRIVILEGE AMONG CHILDREN IN EL SALVADOR.
Maes buddion
EL SALVADOR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window