BRITISH BENGALI WELFARE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- BRITISH BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFZAL HUSSAIN SIDDIQUE MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAYRUL ISLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERA MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AHBAB HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NANU MIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALINA BEGUM SIMU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.25k | £33.28k | £6.93k | £9.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.99k | £19.27k | £7.96k | £12.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD APRIL 1999, AS AMENDED 1ST NOVEMBER 2001 AND 13TH SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO: (I) RELIEVE NEED PARTICULARLY AMONGST PEOPLE LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS, ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM AND IN BANGLADESH PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BRITISH-BENGALI AND OTHER ETHNIC MINORITY PEOPLE BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION ON HOUSING, WELFARE BENEFITS, COUNCIL TAX, THE FILLING OUT OF FORMS, JOB APPLICATIONS AND SKILLS AND BY THE PROVISION OF TRANSLATION SERVICES AND OTHER ASSISTANCE. (II) ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY AMONGST BRITISH-BENGALI AND OTHER ETHNIC MINORITY PEOPLE SPECIALLY LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS AND GREATER LONDON BY THE PROVISION OF SUPPLEMENTARY CLASSES, MOTHER TONGUE CLASSES, ART CLASSES AND EDUCATIONAL ADVICE TO PARENTS. (III) ASSIST CHILDREN, YOUNG, ADULT AND ELDERLY PEOPLE OF BRITISH BENGALI AND OTHER ETHNIC MINORITIES OF THE UNITED KINGDOM AND BANGLADESH AND SPECIALLY THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS THROUGH THEIR LEISURE ACTIVITIES TO EDUCATE AND TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW UP WITH FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED AND ALSO TO ACHIEVE THE PROTECTION AND PRESERVATION OF PUBLIC HEALTH BY THE PROVISION OF ADVICE CONCERNING LEGAL AND ILLEGAL DRUGS.
Maes buddion
PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window